Renseignements sur André Zbinden
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom André Zbinden
Participations
Dernières notifications FOSC pour André Zbinden
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005899442, Registre du commerce Zurich, (20)
Almit AG, in Niederhasli, CHE-114.933.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2023, Publ. 1005735221).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zbinden, André, von Rüschegg, in Bachenbülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederhasli].
Numéro de publication: HR02-1005583196, Registre du commerce Zurich, (20)
TBS Torbausysteme AG, in Niederhasli, CHE-113.771.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2010, S.26, Publ. 5838804).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zbinden, André, von Rüschegg, in Bachenbülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederhasli].
Numéro de publication: 5627048, Registre du commerce Zurich, (20)
Almit AG, in Uster, CH-020.3.033.964-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2009, S. 47, Publ. 5103268).
Statutenänderung:
22.04.2010.
Sitz neu:
Niederhasli.
Domizil neu:
Mandachstrasse 56, 8155 Niederhasli.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischof, Hans Peter, von Meilen, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zbinden, André, von Rüschegg, in Niederhasli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.