Renseignements sur Reinhard Zanin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Reinhard Zanin
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004496668, Registre du commerce Grisons, (350)
RiRo GmbH, in Arosa, CHE-137.222.564, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2013, Publ. 1232225).
Domizil neu:
c/o Roy Zanin , Poststrasse 1, 7050 Arosa.
Weitere Adressen:
c/o Reinhard Zanin, Austrasse 19, 7000 Chur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zanin, Reinhard, von Disentis/Mustér, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Arosa];
Zanin-Herger, Lydia, von Disentis/Mustér, in Chur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Arosa].
Numéro de publication: 2148641, Registre du commerce Grisons, (350)
Hotel Ramoz AG, in Arosa, CHE-102.622.532, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2009, S. 11, Publ. 5004326).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zanin-Herger, Lydia, von Disentis/Mustér, in Arosa, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Zanin, Reinhard genannt Richard, von Disentis/Mustér, in Arosa, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Daniel, von Lotzwil, in Affoltern am Albis, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Müller, Reinhold, genannt Renaud, von Lotzwil, in Arosa, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Weitere Adresse:
c/o Daniel Müller, Grossholzerstrasse 20, 8910 Affoltern am Albis.
Numéro de publication: 1232225, Registre du commerce Grisons, (350)
RiRo GmbH, in Arosa, CHE-137.222.564, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 19.07.2012, Publ. 6777158).
Statutenänderung:
28.11.2013.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung gastwirtschaftlicher Betriebe aller Art sowie die Vermietung, Vermittlung und Verwaltung von Ferienwohnungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital neu:
CHF 60'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salis-Zanin, Cornelia, von Malans, in Chur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zanin, Reinhard, von Disentis/Mustér, in Arosa, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Zanin-Herger, Lydia, von Disentis/Mustér, in Arosa, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Zanin, Roy, von Disentis/Mustér, in Arosa, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].