Renseignements sur Prof. Dr. Giorgio Enrico Zanetti
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Prof. Dr. Giorgio Enrico Zanetti
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005409980, Registre du commerce Zurich, (20)
Swissnoso, in Zürich, CHE-115.050.013, Verein (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2018, Publ. 4365981).
Statutenänderung:
13.12.2019.
Domizil neu:
c/o PD Dr. med. Walter Zingg, UniversitätsSpital Zürich, Spitalhygiene HAL 14C, 8091 Zürich. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marschall, Jonas, von Bern, in Köniz, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Zanetti, Prof. Dr. Giorgio Enrico, von Poschiavo, in Monthey, Mitglied des Vorstandes, Sekretär, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Dr. Laurence Danielle Françoise, von Unterkulm, in Blonay - Saint-Légier, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Harbarth, Prof. Dr. Jürgen Stephan, von Villmergen, in Bardonnex, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Sax, Prof. Dr. Hugo Siegfried, von Büttikon, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: Sax, Dr. Hugo Siegfried, in Neuchâtel];
Troillet, Prof. Dr. Nicolas Henri Adrien, von Bagnes und Orsières, in Martigny, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Tschudin Sutter, Prof. Dr. Sarah, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Zingg, Dr. Walter, von Bürglen (TG), in Le Grand-Saconnex, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Loepthien Maeder Treuhand AG (CHE-288.420.661), in Ittigen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3595587, Registre du commerce Zurich, (20)
Stiftung Swiss School of Public Health plus (SSPH), in Zürich, CHE-114.347.433, Stiftung (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2017, Publ. 3467567).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martinoli, Prof. Dr. Piero, von Acquarossa, in Lugano, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moreillon, Prof. Dr. Philippe, von Gryon, in Lausanne, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Täuber, Prof. Dr. Martin, von Winterthur, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aubert, Jean-Jacques, von Val-de-Ruz, in Neuchâtel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hock, Christoph, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conzelmann, Achim, deutscher Staatsangehöriger, in Muri bei Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Erez, Boas, von Bern, in Lugano, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kessler, Felix, von Zürich, in Neuchâtel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Rainer, von Menziken, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zanetti, Giorgio, von Poschiavo, in Monthey, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Crivelli, Luca, von Ligornetto, in Lugano, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Ligornetto, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5241966, Registre du commerce Zurich, (20)
SwissNOSO, in Zürich, CH-020.6.001.312-9, c/o Prof. Dr. Christian Ruef, Universitätsspital Zürich, HAL 14C, 8091 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
27.04.2007, 18.02.2009.
Zweck:
Zweck des Vereins ist die Reduktion der nosokomialen Infektionen in der Schweiz. Der Verein verfolgt seinen gemeinnützigen Zweck mittels Expertise und massgeblichen Stellungnahmen seiner aktiven Mitglieder, der Verbreitung von entsprechenden Informationen, sowie der Organisation von Überwachungs- und Interventionsprogrammen. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Ziele und erstrebt keinen Gewinn. Der Verein kann zur Verfolgung seines nicht wirtschaftlichen Zwecks ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben, oder sich an einem solchen beteiligen.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Vermögenserträge, Erträge aus Veranstaltungen und Aktivitäten, Zuwendungen und sonstige Einkünfte.
Organisation:
Mitgliederversammlung, Vorstand von mindestens fünf Mitgliedern und Kontrollstelle.
Eingetragene Personen:
Ruef, Prof. Dr. Christian, von Winterthur, in Andelfingen, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Widmer, Prof. Dr. Andreas Franz Xaver, von Luzern, in Füllinsdorf, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Zanetti, Prof. Dr. Giorgio Enrico, von Poschiavo, in Monthey, Mitglied des Vorstandes und Sekretär, mit Einzelunterschrift;
Mühlemann, Prof. Dr. Kathrin Susann, von Alchenstorf, in Muri bei Bern, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Einzelunterschrift;
Sax, Dr. Hugo Siegfried, von Büttikon, in Neuchâtel, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.