Renseignements sur Oscar Zandonella Maiucco
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Oscar Zandonella Maiucco
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Registre du commerce Berne, (36)
ABN Amro Bank (Schweiz), Zweigniederlassung Bern, in B e r n , Durchführung von Bankgeschäften aller Arten im In- und Ausland usw, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 27 vom 09.02.1999, S. 904).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Statuten Hauptsitz neu:
09.12.1998.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Drabbe, Michael John, von den Niederlanden, in Den Haag (NL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bülte, Ulf Dr., von Wallisellen, in Wallisellen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pestoni, André, von Salorino, in Fraubrunnen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zandonella, Oscar, von Turgi, in Frick, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Von Steiger, Niklaus, von Bern, in Bern, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Hoop Scheffer, Boudewijn J., von den Niederlanden, in Luxemburg (L), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwyzer, Erich, von Hofstetten-Flüh, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mc Guire, Peter, von den Vereinigten Staaten von Amerika, in Küsnacht ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erismann,Werner, von Bülach, in Egg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuiper, Joost Ch. L., von den Niederlanden, in Amsterdam (NL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Beat Dr., von Zürich und Mosnang, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buck, Hans Eugen, von Baden und Gebenstorf, in Stetten AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Generaldirektor];
Himmel, Reto, von Baden, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor];
Isoz, Hans Peter, von Winterthur und Château-d'Oex und Winterthur, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mohr, Stephan, von Illnau-Effretikon, in Niederhasli, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Müller, Roland, von Lengnau AG, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röthlisberger, Kurt, von Langnau im Emmental, in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor];
Van Lennep, Reinout F., von den Niederlanden, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Vogel, Jürg, von Wangen an der Aare, in Matten bei Interlaken, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Wartenweiler, Hans, von Schönholzerswilen, in Oberrieden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Flückiger, Ursula, von Huttwil, in Büren an der Aare, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Grund bei Gstaad].
Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
ABN Amro Bank (Schweiz), Zweigniederlassung Basel, in Basel, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 142 vom 27.07.1998, S. 5186), Aktiengesellschaft.
mit Hauptsitz in:
Zürich (HR Zürich).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zandonella Maiucco, Oscar, von Turgi, in Frick, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mc Guire, Peter, Bürger der USA, in Küsnacht ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Zurich, (20)
ABN Amro Bank (Schweiz), in Zürich, Durchführung von Bankgeschäften aller Arten im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 09.11.1998, S. 7635).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sturzenegger, Regula, von Zürich und Walzenhausen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Zandonella, Oscar, von Turgi, in Frick, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Hanspeter, von Basel, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Mc Guire, Peter, Bürger der USA, in Küsnacht ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Watanabe, Lori, Bürgerin der USA, in Zürich, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
De Vito, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Aarburg, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyssling, Monika, von Matzingen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: Stäheli, Monika, in Schlieren].