Renseignements sur Ulas Yavuz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ulas Yavuz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006094477, Registre du commerce Zurich, (20)
Medrosan AG, in Zürich, CHE-385.237.109, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2024, Publ. 1006032920).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yavuz, Ulas, von Windisch, in Gerlafingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berardi, Nicolai, von Zürich, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1006004250, Registre du commerce Zoug, (170)
Jabitt AG, in Zug, CHE-138.800.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2023, Publ. 1005749501).
Statutenänderung:
01.03.2024.
Firma neu:
DIEP-Industries AG.
Domizil neu:
Untermüli 6, 6300 Zug.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yavuz, Ulas, von Windisch, in Gerlafingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Oberlin, Christoph Jesko Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Stegen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1006002158, Registre du commerce Grisons
Immo-Reich AG, in Cazis, CHE-178.602.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2023, Publ. 1005750808).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachofen, Daniel Urs, von Uster, in Cazis, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yavuz, Ulas, von Windisch, in Gerlafingen, Präsident, mit Einzelunterschrift.