Renseignements sur Konrad Wüst
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Konrad Wüst
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005622234, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Vermessung & GIS GmbH, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-105.081.851, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 28.10.2014, S.0, Publ. 1790913).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüst, Konrad, von Oberriet SG, in Feuerthalen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüst, Martin Konrad, von Oberriet (SG), in Langwiesen (Feuerthalen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004930854, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Wüst Bauingenieure AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-105.746.484, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2019, Publ. 1004731589).
Weitere Adressen:
Im Guet 10, 8246 Langwiesen [bisher: Höhenstrasse 8, 8245 Feuerthalen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüst, Konrad, von Oberriet SG, in Feuerthalen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüst, Martin Konrad, von Oberriet (SG), in Langwiesen (Feuerthalen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Wüst, Martin, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Frei, Lukas, von Trüllikon, in Wildensbuch (Trüllikon), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 4484068, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Vermessung & GIS GmbH, in Neuhausen am Rheinfall, CH-290.4.013.146-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 23.09.1999, S. 6520).
Statutenänderung:
09.05.2008.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Laut Erklärung der Geschäftsführer vom 9.5.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grunder, Hans, von Vechigen, in Hasle-Rüegsau (Hasle bei Burgdorf), Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Wild, Viktor, von Appenzell, in Küssnacht am Rigi, Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüst, Konrad, von Oberriet SG, in Feuerthalen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer und Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Wüst, Martin, von Oberriet SG, in Langwiesen (Feuerthalen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer und Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].