Renseignements sur Tobias Wohlfarth
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Tobias Wohlfarth
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005787351, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
Digital Assets Investment AG, in Gonten, CHE-470.788.849, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2022, Publ. 1005548559).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wohlfarth, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoch, Jan, von Fischenthal, in Appenzell (Schwende-Rüte), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005548559, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
Berichtigung des im SHAB Nr. 161 vom 22.08.2022, publizierten TR-Eintrages Nr. 1079 vom 17.08.2022. Digital Assets Investment AG, in Gonten, CHE-470.788.849, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2022, Publ. 1005544949).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wohlfarth, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Wohlfahrth, Tobias].
Numéro de publication: HR02-1004476258, Registre du commerce Zurich, (20)
Leonteq Securities AG, in Zürich, CHE-113.829.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2018, Publ. 4277661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Rachel, von Saanen, in Birmensdorf (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wohlfarth, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chambers, Christopher Michael, von Wagenhausen, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].