Renseignements sur Volker Wistorf
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Volker Wistorf
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3617687, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
InCoatings AG, in Pratteln, CHE-109.616.917, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2016, Publ. 2754183).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Özgül, Alaaddin Selçuk, deutscher Staatsangehöriger, in Füllinsdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Thomas, von Wald (BE), in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wistorf, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Lupsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, stellvertretender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2742889, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
CH Coatings AG, in Pratteln, CHE-115.547.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2010, S. 7, Publ. 5621372).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amieur, Mustapha, von Basel, in Bubendorf, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TRETOR AG (CH-280.3.900.042-2), in Liestal, Revisionsstelle;
Wyss, Thomas, von Wald BE, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wistorf, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Lupsingen, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1299375, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Rhino-Linings Schweiz AG, in Biel-Benken, CHE-109.616.917, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2010, S. 6, Publ. 5678566).
Statutenänderung:
16.01.2014.
Sitz neu:
Pratteln.
Domizil neu:
Muttenzerstrasse 105, 4133 Pratteln.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von Chemikalien und den erforderlichen Maschinen und Einrichtungen zum Beschichten von Nutzflächen für die Anwendung bei Gewerbe, Industrie und Fahrzeugen. Des weiteren bezweckt sie die Herstellung und den Vertrieb von 'Sheriff'-Blockiergeräten und von 'Pickaway'-Bergungs- und Abschleppsystemen. Die Gesellschaft kann gleichartige oder verwandte Unternehmen gründen oder erwerben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (per Brief, Telefax oder Email).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leu, Adolf, von Witterswil, in Biel-Benken, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Leu, Markus, von Witterswil, in Mühlau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leu, Erika, von Witterswil, in Biel-Benken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Özgül, Alaaddin Selçuk, deutscher Staatsangehöriger, in Füllinsdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wyss, Thomas, von Wald BE, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wistorf, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Lupsingen, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amieur, Mustapha, von Basel, in Bubendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.