Renseignements sur Lucie Winkler-Hudecková
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lucie Winkler-Hudecková
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2958311, Registre du commerce Schwyz, (130)
REwin GmbH, in Freienbach, CHE-110.210.999, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2014, Publ. 1333117).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkler-Hudecková, Lucie, tschechische Staatsangehörige, in Horgen, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5818638, Registre du commerce Zurich, (20)
REwin GmbH, in Horgen, CH-020.4.027.503-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2004, S. 25, Publ. 2590746).
Statutenänderung:
20.08.2010.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 12.09.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winkler-Hudecková, Lucie, tschechische Staatsangehörige, in Horgen, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Winkler, Franz, von Belp, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00].
Numéro de publication: 2590746, Registre du commerce Zurich, (20)
REwin GmbH, bisher in Rüschlikon, CH-020.4.027.503-2, Beratung im Bereich Immobilien, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2004, S. 24, Publ. 2063778).
Statutenänderung:
23.11.2004.
Sitz neu:
Horgen.
Domizil neu:
Ziegelmattstrasse 1, 8810 Horgen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winkler, Franz, von Belp, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.-- [bisher: in Rüschlikon];
Winkler-Hudecková, Lucie, tschechische Staatsangehörige, in Horgen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Rüschlikon].