Renseignements sur Hanspeter Winkler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Hanspeter Winkler
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hanspeter Winkler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005595835, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
OPUS Personal (SG) AG, in Wil (SG), CHE-153.124.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2022, Publ. 1005477793).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkler, Hanspeter, von Pfäffikon, in Bonaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Milankovic, Ljubisa, von St. Gallen, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Menziken].
Numéro de publication: HR02-1005086094, Registre du commerce Grisons
OPUS Personal Grischa AG, in Chur, CHE-328.305.471, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2020, Publ. 1004805535).
Statutenänderung:
20.01.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Suche, die Selektion, die Beratung und die Schulung von Personal sowie die Zurverfügungstellung von Personal für Fest-, Temporär- und Teilzeitstellen. Sie kann Handel mit Waren aller Art betreiben, Waren importieren und exportieren sowie Grundstücke, Liegenschaften und Baurechte im In- und Ausland erwerben, überbauen, halten, belasten, vermieten, verwalten und verkaufen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. [Änderung einer weiteren nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigrist, Felix, von Meggen, in Naters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simmen Treuhand AG (CHE-109.861.871), in Neuheim, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winkler, Hanspeter, von Pfäffikon, in Bonaduz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
TNT Treuhand & Revisionen AG (CHE-221.180.334), in Chur, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004948569, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
OPUS Personal (SG) AG, in Wil (SG), CHE-153.124.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2018, S.0, Publ. 1004502607).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Milankovic, Ljubisa, von St. Gallen, in Menziken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigrist, Felix, von Meggen, in Naters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Winkler, Hanspeter, von Pfäffikon, in Bonaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].