Renseignements sur Rolf Wildi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rolf Wildi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006079826, Registre du commerce Argovie, (400)
Genossenschaft Yetnet Kabelnetz Rupperswil, in Rupperswil, CHE-103.926.822, Genossenschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2022, Publ. 1005621088).
Domizil neu:
c/o Rolf Wildi, Maienweg 13, 5102 Rupperswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oswald, Tobias, von Rapperswil-Jona, in Rupperswil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kälin-Hanselmann, Gabriella, von Olten, in Suhr, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wildi, Rolf, von Schafisheim, in Rupperswil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004886798, Registre du commerce Argovie, (400)
Yetnet Rupperswil Kabelnetz-Genossenschaft (YERU), in Rupperswil, CHE-103.926.822, Genossenschaft (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2015, Publ. 2324481).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hugelshofer, Hans Peter, von Illhart, in Rupperswil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Pierre-Yves, von Glarus und Neuchâtel, in Rupperswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegrist, Peter, von Seengen, in Rupperswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oswald, Tobias, von Rapperswil-Jona, in Rupperswil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wildi, Rolf, von Schafisheim, in Rupperswil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Méroz, René, von Sonvilier, in Rupperswil, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 974404, Registre du commerce Argovie, (400)
Antennengenossenschaft Rupperswil (AGRU), in Rupperswil, Erstellung, Betrieb und Unterhalt einer Gemeinschafts-Antennenanlage, Genossenschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.1993, S. 4300).
Statutenänderung:
30.05.2001, 5.06.2002.
Domizil neu:
Höhenweg 1, 5102 Rupperswil.
Zweck neu:
Erstellung, Betrieb und Unterhalt einer Gemeinschafts - Antennenanlage (Übertragen von Fernseh- und Radioprogrammen sowie Datenübertragungen, Telefonie und verwandte Technologien).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hediger, Christine, von Rupperswil, in Rupperswil, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brucker, Martin, von Berikon, in Rupperswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wildi, Rolf, von Schafisheim, Rupperswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Méroz, René, von Sonvilier, in Rupperswil, Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rupperwil, Mitglied und Kassier].