Renseignements sur Victor Dino Wiedemar
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Victor Dino Wiedemar
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005739180, Registre du commerce Berne, (36)
Sisewa AG, in Zollikofen, CHE-103.603.052, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2014, S.0, Publ. 1770355).
Statutenänderung:
01.05.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Service-, Wartungs- und Unterhaltsarbeiten an Sicherheitseinrichtungen aller Art sowie Handel mit solchen Sicherheitsanlagen und Bestandteilen;
übernimmt als Generalunternehmerin Sicherheits-Installationen, usw. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, durch Brief oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 01.05.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedemar, Rudolf Daniel, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Wiedemar, Victor Dino, von Bern, in Dietikon, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005094232, Registre du commerce Berne, (36)
VISEA Personalvorsorgestiftung, in Zollikofen, CHE-109.609.722, Stiftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2018, Publ. 3985311).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sina Schneider, Gilberta, von Diemtigen und Basel, in Mattstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedemar, Lina Dr., von Bern, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roder, Christoph Bendicht, von Wengi, in Münchenbuchsee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Driussi, Daniele, von Wil ZH, in Messen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auderset, Thomas, von Gurmels, in Schmitten FR, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzi, Christof, von Wattenwil, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüpbach, Philipp, von Messen, in Messen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schürch, Cornelia, von Heimiswil, in Autigny, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedemar, Victor Dino, von Bern, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3872727, Registre du commerce Berne, (36)
SEA Schliess-Systeme AG, in Zollikofen, CHE-102.131.464, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2017, Publ. 3312923).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Purtschert, Robert Dr., von Luzern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedemar, Lina Dr., von Bern, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedemar, Victor Dino, von Bern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.