Renseignements sur Zeno Franz Wicki
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Zeno Franz Wicki
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004900880, Registre du commerce Argovie, (400)
Genossenschaft Solarstrom Kraftwerke (Schweiz), bisher in Malters, CHE-245.450.688, Genossenschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2016, Publ. 3011203).
Statutenänderung:
26.03.2020.
Sitz neu:
Brittnau.
Domizil neu:
Industriestrasse 3, 4805 Brittnau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wicki, Zeno Franz, von Hasle LU und Luzern, in Muri bei Bern, Vizepräsident, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Daniel, von Wolfenschiessen, in Ennetmoos, Vizepräsident der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Irene, von Basadingen-Schlattingen, in Emmetten, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6544898, Registre du commerce Lucerne, (100)
Genossenschaft Solarstrom Kraftwerke (Schweiz), in Kriens, CH-100.5.794.136-8, Sternmatt 6, 6010 Kriens, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.01.2012.
Zweck:
Kostengünstige Verwaltung, Finanzierung, Entwicklung und Betriebsführung von im Eigentum der Genossenschaftsmitglieder befindlichen Solarstrom-Kraftwerken (Betrieb von Solarstromgeneratoren für Stromproduktion) und Energiesteuerungsanlagen in gemeinsamer Selbsthilfe für die Genossenschaftsmitglieder;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen;
Abgabe von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Anteilscheine:
Anteilscheine zu CHF 1'000.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung der Gründer vom 30.01.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schmid, Paul Beat, von Basadingen-Schlattingen, in Emmetten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wicki, Zeno Franz, von Hasle LU und Luzern, in Muri bei Bern, Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Daniel Hubert, von Wolfenschiessen, in Ennetmoos, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4222796, Registre du commerce Lucerne, (100)
Clientis Triba Partner Bank AG, in Neuenkirch, CH-100.9.016.193-4, Betrieb einer Bank, vornehmlich im Bereich des Kredit- und Wertschriftengeschäftes, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2007, S. 8, Publ. 3962404).
mit Hauptsitz in:
Triengen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwimpfer, Ernst, von Knutwil, in Neuenkirch, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wicki, Zeno, von Luzern, in Kriens, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wasem, Michel, von Wattenwil, in Nottwil, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.