Renseignements sur Christian Wettstein
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christian Wettstein
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004946252, Registre du commerce Zurich, (20)
Balmag AG, in Pfäffikon, CHE-100.661.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2009, S.26, Publ. 5239832).
Firma neu:
Balmag AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.07.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wettstein, Christian, von Fällanden, in Pfäffikon, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Registre du commerce Zurich, (20)
Navus AG, in W e t z i k o n, Unternehmensberatung in den Bereichen Betriebswirtschaft, Organisation und Informatik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 07.12.1998, S. 8335).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wettstein, Christian, von Fällanden, in Pfäffikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langhart, Urs, von Oberstammheim. in Wetzikon ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rüti ZH, Präsident].
Registre du commerce Zurich, (20)
Navus AG, in Wetzikon, Giessereistrasse 1, 8620 Wetzikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
9.11.1998.
Zweck:
Unternehmensberatung in den Bereichen Betriebswirtschaft, Organisation und Informatik sowie Beteiligung an Unternehmen in der Schweiz und im Ausland;
kann Immobilien verwalten, erwerben und veräussern sowie sich an anderen Gesellschaften beteiligen.
Aktienkapital:
CHF100'000.¬.
Liberierung Aktienkapital:
CHF100'000.¬.
Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF100.¬.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Langhart, Urs, von Oberstammheim, in Rüti ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Wettstein, Christian, von Fällanden, in Pfäffikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Vertex Treuhand GmbH, in Zürich, Revisionsstelle.