Renseignements sur Marc Werren
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Marc Werren
Dernières notifications FOSC pour Marc Werren
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006009720, Registre du commerce Berne, (36)
Lukas Werren GmbH, Maler + Allrounder, in Wilderswil, CHE-114.793.465, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 13.11.2020, Publ. 1005022113).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werren, Marc, von Zweisimmen, in Interlaken, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: HR02-1005111921, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Ausbildung KBB, in Bern, CHE-304.529.442, Stiftung (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2019, Publ. 1004638573).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werren, Marc, von Zweisimmen, in Interlaken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathys, Thomas, von Walperswil, in Walperswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schlunegger, Ulrich, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005053042, Registre du commerce Berne, (36)
Aktiengesellschaft von Allmen, Lauener und Werren, in Lauterbrunnen, CHE-109.864.119, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2010, S.3, Publ. 5761774).
Statutenänderung:
11.12.2020.
Firma neu:
AG von Allmen Bauunternehmung.
Domizil neu:
Losisgräbli 419, 3822 Lauterbrunnen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, gemäss einem noch abzuschliessenden Sachübernahmevertrag von der ALAWE Verwaltungs-AG (bisher firmierend mit: Aktiengesellschaft von Allmen, Lauener und Werren), mit Sitz in Lauterbrunnen, Maschinen, Werkzeuge und Fahrzeuge zum Höchstpreis von CHF 80'000.-- zu übernehmen.]. [Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, gemäss einem noch zu beurkundenden Kaufvertrag von der ALAWE Verwaltungs-AG (bisher firmierend mit: Aktiengesellschaft von Allmen, Lauener und Werren), mit Sitz in Lauterbrunnen, das Grundstück Lauterbrunnen-Gbbl.Nr. 4357, Gassenweidli, Einstellraum Nr. 217 D, zum Höchstpreis von CHF 100'000.--, unbelastet, ohne Hypothek, zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich (auch mit elektronischer Post).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werren, Marc, von Zweisimmen, in Interlaken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Allmen-Meier, Emil, von Lauterbrunnen, in Lauterbrunnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].