Renseignements sur Martin Wernli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Wernli
Participations
Dernières notifications FOSC pour Martin Wernli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6437464, Registre du commerce Argovie, (400)
Max Wernli AG, Bau- und Möbelschreinerei, Küchenbau, in Gebenstorf, CH-400.3.010.625-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 06.10.1998, S. 6851).
Statutenänderung:
22.11.2011.
Zweck neu:
Betrieb einer Bau- und Möbelschreinerei sowie Küchenbau;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Aktiven und Passiven (ohne Liegenschaften), gemäss Bilanz vom 31.12.1991 und Vertrag vom 16.06.1992, der Einzelunternehmen 'Max Wernli', in Gebenstorf, zum Preise von CHF 112'621.90, wovon CHF 100'000.-- als Sach-einlage angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.11.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischof & Bischof AG, Treuhandgesellschaft, Steuer- und Unternehmensberatung (CHE-107.122.171), in Baar, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, Max, von Mettauertal, in Würenlingen, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:von Hottwil, in Gebenstorf];
Wernli, Martin, von Mettauertal, in Hottwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:von Hottwil].