Renseignements sur Jürg Wernli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Jürg Wernli
Participations
Dernières notifications FOSC pour Jürg Wernli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1438595, Registre du commerce Argovie, (400)
PLANANDO AG, in Möhlin, CHE-115.421.718, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2010, S. 2, Publ. 5695820).
Firma neu:
PLANANDO AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.03.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, Jürg, von Basel und Thalheim AG, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5695820, Registre du commerce Argovie, (400)
PLANANDO AG, in Möhlin, CH-400.3.032.519-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2010, S. 1, Publ. 5497490).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werren, Arjan, von Diemtigen, in Innertkirchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, Jürg, von Basel und Thalheim AG, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5497490, Registre du commerce Argovie, (400)
PLANANDO AG, in Möhlin, CH-400.3.032.519-0, Helvetierstrasse 13, 4313 Möhlin, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.02.2010.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Technologie, Engineering, Projektmanagement, Beratung und Geschäftsführung anderer Unternehmen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Wernli, Jürg, von Basel und Thalheim AG, in Möhlin, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Werren, Arjan, von Diemtigen, in Innertkirchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mahrer Treuhand AG (CH-400.3.021.635-5), in Möhlin, Revisionsstelle.