Renseignements sur Dietrich Wenger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dietrich Wenger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2025455, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
e-Worker AG, in Reinach BL, CHE-108.503.506, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2013, Publ. 1163609).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nobs, Dr. Alexandre, von Seedorf BE, in Belmont-sur-Lausanne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Dr. Dietrich, von Reinach BL, in Reinach BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Suter, Jean-Jacques, von Hütten, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberli, Hans-Rudolf, genannt Hansruedi, von Bichelsee-Balterswil, in Merlischachen (Küssnacht SZ), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand C. Brodbeck (CHE-105.610.459), in Therwil, Revisionsstelle [bisher: Treuhand C. Brodbeck (CH-280.1.003.479-2)].
Numéro de publication: 5123600, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
e-Worker AG, bisher in Münchenstein, CH-280.3.900.543-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 29.08.2008, S. 4, Publ. 4630402).
Statutenänderung:
30.06.2009.
Sitz neu:
Reinach BL.
Domizil neu:
Tschäpperliring 5, 4153 Reinach.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder per E-Mail, sofern Adressen bekannt, sonst durch Publikation im SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Dr. Dietrich, von Reinach BL, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5123598, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
E-Serve Net AG, bisher in Münchenstein, CH-280.3.002.438-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2008, S. 5, Publ. 4725916).
Statutenänderung:
30.06.2009.
Sitz neu:
Reinach BL.
Domizil neu:
Tschäpperliring 5, 4153 Reinach.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Entwicklungs- und Vertriebsfirma von Software. Sie kann alle dazugehörigen Arten von Finanz-, Handels- und Immobiliengeschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen eröffnen, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Probst, Prof. Dr. André, von Finsterhennen, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Dr. Dietrich, von Reinach BL, in Reinach BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Wenger, Dietrich, von Reinach BL, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates];
Kampshoff, Elisabeth, deutsche Staatsangehörige, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.