Renseignements sur Christian Lothar Welle
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christian Lothar Welle
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004628637, Registre du commerce Argovie, (400)
CTINVENT AG, in Meisterschwanden, CHE-133.179.343, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2014, S.0, Publ. 1780919).
Firma neu:
CTINVENT AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(CTINVENT SA en liquidation) (CTINVENT Ltd. in liquidation).
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welle, Christian Lothar, von Schneisingen, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1780919, Registre du commerce Argovie, (400)
CTINVENT AG, bisher in Sarnen, CHE-133.179.343, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 25.04.2012, Publ. 6652764).
Gründungsstatuten:
13.04.2011.
Statutenänderung:
18.09.2014, 13.10.2014.
Sitz neu:
Meisterschwanden.
Domizil neu:
Brüggliweg 5, 5616 Meisterschwanden.
Zweck neu:
Entwicklung und Fabrikation von Merchandise-Produkten sowie Handel mit und Vertrieb von Waren aller Art;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiser, Daniel, von Sarnen, in Ramersberg (Sarnen), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welle, Christian Lothar, von Schneisingen, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6652764, Registre du commerce Obwald, (140)
CTINVENT AG, in Sarnen, CH-140.3.003.843-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 19.04.2011, S. 0, Publ. 6128762).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Dr. Felix, von Meisterschwanden, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welle, Christian Lothar, von Schneisingen, in Meisterschwanden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.