Renseignements sur Edwin Keith Weggenmann
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Edwin Keith Weggenmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1162033, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Red + White Security GmbH, in Frauenfeld, CH-440.4.025.661-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2013, Publ. 7141006).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weggenmann, Edwin Keith, von Winterthur, in Villingen-Schwenningen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sieber, Willi Hans Peter, von Widnau, in Schaffhausen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 7141006, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Red + White Security GmbH, in Frauenfeld, CH-440.4.025.661-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2011, Publ. 6449648).
Domizil neu:
Zürcherstrasse 208, 8500 Frauenfeld.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhard, Silvio, von Rüegsau, in Felben-Wellhausen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rieser, Markus, von Büttenhardt, in Thayngen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RED + WHITE INTERNATIONAL INC, in Florida (US), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sieber, Willi Hans Peter, von Widnau, in Schaffhausen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Weggenmann, Edwin Keith, von Winterthur, in Villingen-Schwenningen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4783528, Registre du commerce Zoug, (170)
leasing.99 (Schweiz) AG, bisher in Affeltrangen, CH-440.3.020.905-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2008, S. 11, Publ. 4336708).
Gründungsstatuten:
05.02.2008.
Statutenänderung:
21.11.2008.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Gewerbestrasse 11, 6330 Cham.
Zweck neu:
Durchführung von Leasinggeschäften und Handel mit beweglichen Wirtschaftsgütern aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sind die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt, so können die Mitteilungen durch eingeschriebenen Brief erfolgen. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB (wie bisher);
[Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weggenmann, Edwin Keith, von Winterthur, in Affeltrangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bozon, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Allensbach (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Treuhandbüro Norbert Hutter AG (CH-020.3.019.864-9), in Elgg, Revisionsstelle (wie bisher);
Dommann, Rolf, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.