Renseignements sur Franz Wandeler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Franz Wandeler
Participations
Dernières notifications FOSC pour Franz Wandeler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004641605, Registre du commerce Lucerne, (100)
Wasserversorgungsgenossenschaft Neuenkirch, in Neuenkirch, CHE-102.121.141, Genossenschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2016, Publ. 2895967).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gassmann, Urs, von Emmen, in Neuenkirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wandeler, Franz, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004565294, Registre du commerce Lucerne, (100)
WASSERVERSORGUNGSGENOSSENSCHAFT RIPPERTSCHWAND, in Neuenkirch, CHE-102.221.268, Genossenschaft (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2016, S.0, Publ. 2616361).
Firma neu:
WASSERVERSORGUNGSGENOSSENSCHAFT RIPPERTSCHWAND in Liquidation. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.01.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stofer, Werner, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wandeler, Franz, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Numéro de publication: 4609386, Registre du commerce Lucerne, (100)
Wasserversorgungs-Genossenschaft Rippertschwand, in Neuenkirch, CH-100.5.009.212-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.1991, S. 3980).
Domizil neu:
c/o Bruno Kneubühler, Rippertschwand, 6206 Neuenkirch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Franz, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waser, Rosalia, von Engelberg, in Neuenkirch, Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kneubühler, Bruno, von Neuenkirch und Willisau, in Neuenkirch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruckli, Hans, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Wandeler, Franz, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Stofer, Werner, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien].