Renseignements sur Marcel Walther
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Marcel Walther
Participations
Dernières notifications FOSC pour Marcel Walther
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005847394, Registre du commerce Zurich, (20)
Marflow AG, in Adliswil, CHE-109.583.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2023, Publ. 1005807019).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walther, Marcel, von Oberentfelden, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Walther-Skinner, Tracey, von Oberentfelden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegde, Jitendra Madhava, indischer Staatsangehöriger, in Mumbai (IN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nilsson, Pollyana, schwedische Staatsangehörige, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005517367, Registre du commerce Lucerne, (100)
CATRADE AG, in Büron, CHE-107.893.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2022, Publ. 1005490169).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, Marcel, von Oberentfelden, in Bremgarten (AG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3307963, Registre du commerce Argovie, (400)
Walex GmbH, in Oberentfelden, CHE-107.063.717, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2016, Publ. 2707657).
Firma neu:
Walex GmbH in Liq..
Domizil neu:
Liquidationsdomizil:, c/o Werner Walther, Ebnistrasse 1, 5724 Dürrenäsch. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.01.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, Werner, von Oberentfelden, in Dürrenäsch, Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00 [bisher: Walther-Gloor, Werner, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Walther, Marcel, von Oberentfelden, in Bremgarten (AG), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].