Renseignements sur Felix Walser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Felix Walser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004930893, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Auto Walser AG, Wangs, in Vilters-Wangs, CHE-114.069.004, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2015, S.0, Publ. 2059859).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walser, Felix, von Quarten, in Vilters (Vilters-Wangs), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mader, Rainer, von Flums, in Walenstadt, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Walser, Kurt, von Quarten, in Unterterzen (Quarten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Mader, Hannes Luzius, von Flums, in Flums Hochwiese (Flums), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4005335, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Walser Verwaltungs AG, Unterterzen, in Quarten, CHE-107.298.404, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2013, Publ. 7197750).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walser, Felix, von Quarten, in Vilters (Vilters-Wangs), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäger-Oberholzer, Trudi, von Eschenbach SG und Pfäfers, in Pfäfers, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mader-Walser, Judith, von Walenstadt, in Flums Hochwiese (Flums), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4335470, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Auto Walser AG, Wangs, in Vilters-Wangs, CH-320.3.062.735-7, Bahnhofstrasse 56, 7323 Wangs, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Sacheinlage/Sachübernahme:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 22.01.2008 und Inventar per 01.01.2008 von der Auto Walser AG, Wangs, in Vilters-Wangs (neu: Walser Verwaltungs AG, Unterterzen, in Quarten) (CH-320.3.027.393-6), Aktiven von CHF 3'377'327.36 und Passiven von CHF 2'114'582.29 zum Preise von CHF 1'262'745.07 wofür 2'500 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 1'012'745.07 als Forderung gutgeschrieben werden.
Statutendatum:
5.02.2008.
Zweck:
Betrieb einer Autogarage mit einer Werkstätte für Reparaturen und Unterhalt von Fahrzeugen aller Art, insbesondere von Automobilen und Lastwagen, Betrieb von Tankstellen sowie Handel mit Fahrzeugen und deren Bestand- und Ersatzteilen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Betrieben beteiligen, gleichartige oder verwandte Betriebe erwerben oder errichten, einschliesslich Ankauf, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften.
Aktienkapital:
CHF 250'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.--.
Aktien:
2'500 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Walser, Kurt, von Quarten, in Unterterzen (Quarten), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Becci, Fausto, von Altstätten, in Walenstadt, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jäger, Trudy, von Pfäfers, in Pfäfers, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mader, Rainer, von Flums, in Walenstadt, mit Kollektivprokura zu zweien;
Walser, Felix, von Quarten, in Vilters (Vilters-Wangs), mit Kollektivprokura zu zweien;
Seiler Treuhand AG, in Zürich (CH-020.3.004.158-1), Revisionsstelle.