Renseignements sur Markus Waldmeier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Markus Waldmeier
Participations
Dernières notifications FOSC pour Markus Waldmeier
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006020238, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
petfriends AG, in Muttenz, CHE-420.635.824, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 21.03.2024, Publ. 1005991430).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bassotti, Silvano, von Mosnang, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldmeier, Markus, von Möhlin, in Reinach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005379224, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
petfriends AG, bisher in Oberrüti, CHE-420.635.824, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2021, Publ. 1005266214).
Statutenänderung:
23.12.2021.
Sitz neu:
Muttenz.
Domizil neu:
Hagnaustrasse 25, 4132 Muttenz.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf von Handelswaren und Dienstleistungen aller Art, insbesondere Artikel betreffend das Haustier, sowie sämtliche unmittelbar oder mittelbar damit zusammenhängende Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen und verwandten Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen, finanzieren oder verwalten, sowie Zweigniederlassungen errichten. Sie kann auch Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie Lizenzen und Patente erwerben, verkaufen und verwerten und Beratungen aller Art durchführen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Förderung des Gesellschaftszwecks dienen und damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (Brief oder Fax) oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Zweck/Mitteilungen: Änderung von Amtes wegen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächler, Marco, von Horw, in Oberrüti, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldmeier, Markus, von Möhlin, in Reinach (BL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004691973, Registre du commerce Berne, (36)
Event-Treff Adelboden GmbH, in Adelboden, CHE-113.988.842, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2018, Publ. 4334515).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Delphin-Amazonia AG (CHE-102.370.690), in Münchenstein, Gesellschafterin, mit 8'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Werner Peter, von Oberhelfenschwil, in Allschwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 8'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Waldmeier, Markus, von Möhlin, in Reinach BL, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].