Renseignements sur Hansrudolf Wälchli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hansrudolf Wälchli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005304895, Registre du commerce Berne, (36)
Sägerei Trachsel AG, in Riggisberg, CHE-107.216.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2020, Publ. 1005047556).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälchli, Hansrudolf, von Strengelbach, in Rüeggisberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wälchli, Daniel, von Strengelbach, in Rüti b. Riggisberg (Riggisberg), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälchli, Roger, von Strengelbach, in Mühlethurnen (Thurnen), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wälchli, Pascal, von Strengelbach, in Riggisberg, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates [bisher: in Mühlethurnen (Thurnen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Buchs, Patrik, von Jaun, in Plaffeien, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates [bisher: in Schwarzsee (Plaffeien), ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Dietrich, Bojan, von Escholzmatt-Marbach, in Rechthalten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates.
Numéro de publication: HR02-1005047556, Registre du commerce Berne, (36)
Sägerei Trachsel AG, in Riggisberg, CHE-107.216.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4040869).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälchli, Andreas, von Strengelbach, in Riggisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wälchli, Hansrudolf, von Strengelbach, in Rüeggisberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wälchli, Daniel, von Strengelbach, in Rüti b. Riggisberg (Riggisberg), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wälchli, Pascal, von Strengelbach, in Mühlethurnen (Thurnen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3993618, Registre du commerce Berne, (36)
Sägerei Trachsel AG, in Rüti bei Riggisberg, CH-035.3.007.530-6, Betrieb einer Sägerei, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 16.06.2003, S. 3, Publ. 1033648).
Statutenänderung:
7.06.2007.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Sägerei, sowie Handel mit Holz und Holzwaren. Sie ist ferner berechtigt, Grundstücke und Liegenschaften zu erwerben, zu belasten oder zu veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmen beteiligen, solche erwerben sowie alle Geschäfte durchführen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 550'000.-- [bisher: CHF 450'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 550'000.--.
Aktien neu:
245 Namenstammaktien zu CHF 1'000.-- und 1'220 Namenstimmrechtsaktien zu CHF 250.-- [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- 1'000 Namenaktien zu CHF 250.--].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: Briefe an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälchli, Hans Walter, von Strengelbach, in Rüti bei Riggisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wälchli-Abt, Mina, von Strengelbach, in Rüti bei Riggisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälchli, Andreas, von Strengelbach, in Riggisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüti bei Riggisberg];
Wälchli, Hansrudolf, von Strengelbach, in Rüeggisberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüschegg Heubach];
Wälchli, Peter, von Strengelbach, in Seftigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steffisburg];
Wälchli, Christoph, von Strengelbach, in Kaufdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.