Renseignements sur Emil Wächter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Emil Wächter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2636086, Registre du commerce Zurich, (20)
Limmat Bau-, Treuhand- und Verwaltungs AG, in Schlieren, CH-020.3.916.017-8, Immobiliengeschäfte, insbesondere Uebernahme und Ausführung von Bauaufträgen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2004, S. 24, Publ. 2332102).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wächter, Emil, von Bülach, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hobi, Rosemarie, von Zürich, in Dietikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Reutimann, Anja Tamara, von Waltalingen, in Bassersdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].
Registre du commerce Berne, (36)
Services Conseils Informatiques-BBR S.A., bisher in G r a n g e s - P a c c o t, Conseiller des entreprises dans les domaines de l'organisation et de la rationalisation, de même que l'économie d'entreprise en général, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.1993, S. 3207).
Statutenänderung:
24.12.1999.
Sitz neu:
L a n g e n t h a l.
Domizil neu:
Jurastr. 26, 4900 Langenthal.
Zweck neu:
Entwicklung von Software sowie Erbringung von auf Soft- und Hardware bezogenen Dienstleistungen jeglicher Art, namentlich Schulung, Projektrealisierung, Beratung und Vertrieb. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital:
CHF 500'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.
Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 100 (Stimmrechtsaktien) und, 450 Namenaktien zu CHF 1'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre neu:
eingeschriebene Briefe oder SHAB.
Vinkulierung:
Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Capital réduit, au sens de l'art. 735 CO, de CHF 1'000'000 à CHF 0. CHF 500'000 libérés par comensation de créance.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Guido, von Freienwil, in Aesch BL, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wächter, Emil, von Bülach, in Wallisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berg, Wolf Stephen, von Marly, in Marly, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossenbacher, Andreas, von Affoltern im Emmental, in Langenthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor];
Perdrizat, Serge, von Onnens VD, in Kleinbösingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Deloitte & Touche Experta AG, in Bern, Revisionsstelle.
Registre du commerce Zurich, (20)
Limmat Bau-, Treuhand- und Verwaltungs AG, in Schlieren, Ausführung sämtlicher Immobiliengeschäfte,Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.1996, S. 496).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wächter, Emil, von Bülach, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien.