Renseignements sur Vincent Vuignier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Vincent Vuignier
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3702754, Registre du commerce Valais
SI Château du Cubly SA, à Grimisuat, CH-626.3.005.113-7, affaires immobilières, société anonyme (FOSC no 46 du 06.03.2000, p. 1531).
Modification des statuts:
3.04.2006.
Nouvelle raison sociale:
DIC MANAGEMENT IMMOBILIER SA.
Nouvelle adresse:
rue de Pierrapartiaz 14, case postale 194, 1971 Grimisuat.
Personnes et signatures radiées:
Vuignier, Guy, de Grimisuat, à Grimisuat, administrateur unique, avec signature individuelle;
Vuignier, Marcel, à Grimisuat, organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Vuignier, Vincent, de Grimisuat, à Grimisuat, administrateur unique, avec signature individuelle;
AFI-Partner SA, à Sion, organe de révision.
Numéro de publication: 644158, Registre du commerce Zurich, (20)
Bulsima Schweiz AG, in Wangen-Brüttisellen, Handel mit Waren aller Art und Beratung sowie Tätigkeiten auf dem Gebiet der Information und der Werbung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2001, S. 5701).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vuignier, Vincent, von Grimisuat, in Grimisuat, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tontchev, Atanas, von Ayent, in Ayent, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Torriani, Ferdinando, von Mendrisio, in Lugano, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
A-Marca, Giuseppe, von Leggia, in Breganzona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Registre du commerce Zurich, (20)
Bulsima Schweiz AG, in Kloten, c/o Ljubka Leuenberger, Schulstrasse 8, 8302 Kloten, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.09.1998, 24.09.1998.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art und Beratung sowie Tätigkeiten auf dem Gebiet der Information und der Werbung;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF100'000.¬.
Liberierung Aktienkapital:
CHF50'000.¬.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF1'000.¬.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Tontchev, Atanas, von Ayent, in Ayent, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Todorov, Sacho, bulgarischer Staatsangehöriger, in Sofia (Bulgarien), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Vuignier, Vincent, von Grimisuat, in Grimisuat, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kern Treuhand AG, in Wangen-Brüttisellen, Revisionsstelle.