Renseignements sur Marisa Vonlanthen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Marisa Vonlanthen
Numéro de publication: 6928882, Registre du commerce Berne, (36)
Fondation de l'Abbatiale de Bellelay, à Saicourt, CH-073.7.003.747-3, fondation (No. FOSC 62 du 28.03.2012, Publ. 6613798).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Nicod, Caroline, de Malapalud, à Biel/Bienne, membre, sans droit de signature;
Paroz, Marie-France, de Saicourt, à Tavannes, caissière, avec signature collective à deux;
Vonlanthen, Marisa, de Le Cerneux-Péquignot, à Bellelay (Saicourt), membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Carnal, Jean-René, de Souboz, à Reconvilier, secrétaire et caissier, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire avec signature collective à deux];
Griselli, Stefano Antonello, de Grindelwald, à Le Fuet (Saicourt), membre, sans droit de signature;
Hassler Keiser, Arno, de Donat, à Zürich, membre, sans droit de signature;
Porobic, Marina, ressortissante croate, à Berne, membre, sans droit de signature.
Numéro de publication: 6167580, Registre du commerce Berne, (36)
CELTOR SA, à Tavannes, CH-073.3.000.407-4, société anonyme (No. FOSC 79 du 26.04.2010, p. 5, Publ. 5601822).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Vonlanthen, Marisa, de Fribourg, Schmitten FR et Le Cerneux-Péquignot, à Bellelay (Saicourt), administratrice, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Babey, Denis, de Grandfontaine, à Saicourt, administrateur, sans droit de signature.
Numéro de publication: 5704460, Registre du commerce Berne, (36)
Fondation de l'Abbatiale de Bellelay, à Saicourt, CH-073.7.003.747-3, fondation (No. FOSC 224 du 18.11.2009, p. 4, Publ. 5348304). Selon décision de l'autorité de surveillance du 02.11.2009, la fondation est dispensée de l'obligation de désigner un organe de révision.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Zumkehr, Michel, de Adelboden, à Bellelay (Saicourt), caissier, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Lienhard, Lotti, de Biel/Bienne, à Le Fuet (Saicourt), membre, sans droit de signature;
Monnat, Roland, de Saignelégier, à Le Fuet (Saicourt), membre, sans droit de signature;
Sutermeister, Anne-Catherine, de Zofingen, à Vaux-sur-Morges, membre, sans droit de signature;
Hulmann, Sabine, de Lajoux JU et Saulcy, à Lajoux JU, organe de révision;
Nappiot, Denis, de Le Peuchapatte, à Saignelégier, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Mollet, Henri, de Unterramsern, à Biel/Bienne, président, avec signature collective à deux;
Carnal, Jean-René, de Souboz, à Reconvilier, secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: président avec signature collective à deux avec la secrétaire ou le caissier];
Moll, Monique, de Biel/Bienne, à Monible, secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Paroz, Marie-France, de Saicourt, à Tavannes, caissière, avec signature collective à deux;
Fendt, Germaine, de Rümlingen, à Saignelégier, membre, sans droit de signature;
Koelliker, René, de Wolfwil, à Moutier, membre, sans droit de signature;
Loeffel, Jean-Pierre, de Worben, à Pontenet, membre, sans droit de signature;
Vonlanthen, Marisa, de Le Cerneux-Péquignot, à Bellelay (Saicourt), membre, sans droit de signature.