Renseignements sur Monique von Schumacher Markovic
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Monique von Schumacher Markovic
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004500466, Registre du commerce Lucerne, (100)
Schumacher'sche Kapellenstiftung Vorderrain, in Luzern, CHE-114.725.794, Stiftung (SHAB Nr. 168 vom 30.08.2012, Publ. 6829324).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Reto, von Knutwil, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Moos, Andreas Igor, von Luzern, in Horw, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Moos, Andreas, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
von Schumacher Markovic, Monique, von Luzern, in Zürich, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift];
Corvasce-von Schumacher, Vérène, von Sion, in Chalais, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
von Schumacher, Marie-Noëlle, von Luzern, in Horw, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lang, Thomas, von Berneck und Horw, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6829324, Registre du commerce Lucerne, (100)
Schumacher'sche Kapellenstiftung Vorderrain, in Luzern, CH-100.7.789.857-4, Stiftung (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2010, S. 11, Publ. 5571846).
Urkundenänderung:
16.07.2012.
Domizil neu:
c/o Daniel W. Horat, Schönbühlstrand 30, 6005 Luzern.
Organisation neu:
[Organisation gestrichen gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. h. HRegV]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.] [gestrichen: Statuten vom 06.02.2009].[Gestrichene Hinweise auf hinterlegte Reglemente aufgrund geänderter Bestimmungen der HRegV.] [gestrichen: Reglement vom 18.03.2010].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: von Schumacher, Beat, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corvasce-von Schumacher, Vérène, von Sion, in Chalais, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Corvasce, Vérène, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Schumacher Markovic, Monique, von Luzern, in Zürich, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Franco, Javier, von Luzern, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Horat, Daniel, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaufmann, Reto, von Knutwil, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Moos, Andreas, von Luzern, in Horw, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Schumacher, Marie-Noëlle, von Luzern, in Horw, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5051256, Registre du commerce Zurich, (20)
Régine Giroud AG Juwelen, in Zürich, CH-020.3.029.528-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2008, S. 21, Publ. 4656658).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Von Schumacher, Monique, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giroud, Régine Danielle, von Champagne, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Horw];
Giroud, Nathalie Régine, von Champagne, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Horw].