Renseignements sur Andrea von Planta
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Andrea von Planta
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005063640, Registre du commerce Grisons
C. von Planta & Co, bisher in Cham, CHE-106.660.081, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 10.11.2014, Publ. 1813499).
Sitz neu:
Zernez.
Domizil neu:
Tuor Planta, Surpunt 82, 7542 Susch.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Planta, Claudio, von Zernez, in Zernez, unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: von Susch, in Cham];
von Planta, Andrea, von Zernez, in Zernez, Kommanditär, mit einer Kommanditsumme von CHF 300'000.00 [bisher: von Susch, in Cham].
Numéro de publication: 2374412, Registre du commerce Berne, (36)
Schweizerisches Ost-Institut, AG, in Bern, CH-035.3.011.306-3, Betrieb eines Unternehmens, das einerseits als schweizerische Forschungszentrum die wirtschaftliche und politische Entwicklung verfolgt usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2001, S. 9953).
Firma neu:
Schweizerisches Ost-Institut, AG in Liq..
Uebersetzungen der Firma neu:
(Institut Suisse de l'Est, SA en liq.) (Swiss Eastern Institute Ltd. in liq.). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.7.2004 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Planta, Andrea, von Susch, in Cham, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Sager, Peter Dr., von Bern, in Bern, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Jacob, Walter Dr., von Zürich, in Grüt (Gossau ZH), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zürcher, Max Dr., von St. Gallen, in Esslingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sager, Sandra S., von Bern, in Bern, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Zurich, (20)
Hermann Bühler AG, in Winterthur, Betrieb einer Baumwollspinnerei, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.1998, S. 5951).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kägi, Walter, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Luzia, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Planta, Andrea, von Susch, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Denzler, Dr. Beat, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung);
Baumann, Urs, von Oberentfelden, in Aarwangen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kägi, Martin, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.