Renseignements sur Roland von Mentlen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roland von Mentlen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7145082, Registre du commerce Tessin, (501)
Leventina Immobiliare SA, in Quinto, CH-053.3.014.967-4, società anonima (FUSC no. 143 del 25.07.2012, Pubbl. 6784038).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Suter, Max, da Kölliken, in Burgdorf, presidente, con firma individuale;
von Mentlen, Roland, da Uzwil, in Quinto, membro, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
von Mentlen, Pierre, da Trachselwald, in Engelberg, amministratore unico, con firma individuale [finora: membro con firma individuale].
Numéro de publication: 6134378, Registre du commerce Zoug, (170)
LIP Invest & Finanz AG, in Baar, CH-217.0.138.735-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2011, S. 0, Publ. 6062634).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hertnagel, Arthur, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burk, Walter, von Horgen, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Mentlen, Roland, von Uzwil, in Quinto, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Max, von Kölliken, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stopnicer, Michel, von Basel, in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
von Mentlen, Pierre, von Trachselwald, in Engelberg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6062634, Registre du commerce Zoug, (170)
Heinz Ramseier & Partner AG, bisher in Bösingen, CH-217.0.138.735-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2009, S. 9).
Gründungsstatuten:
20.12.1993.
Statutenänderung:
28.01.2011.
Firma neu:
LIP Invest & Finanz AG.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Rathausstrasse 14, 6340 Baar.
Zweck neu:
Kauf und Verkauf von Beteiligungen von Unternehmen, insbesondere von Schweizer Unternehmen, Erstellung von Finanzanalysen, allgemeine Finanzberatung und Erbringen weiterer Finanzdienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital neu:
CHF 3'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
310'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 28.01.2011 gemäss Vertrag vom 28.01.2011 3'000 Inhaberaktien der Leventina Immobiliare SA (CH-053.3.014.967-4), in Quinto, wofür 300'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, schriftlich oder per Email. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ramseier, Heinz, von Trub, in Bösingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Max, von Kölliken, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Hertnagel, Arthur, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Mentlen, Pierre, von Trachselwald, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burk, Walter, von Horgen, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Mentlen, Roland, von Uzwil, in Quinto, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
B & S Treuhand AG (CH-400.3.016.109-4), in Muri AG, Revisionsstelle.