Renseignements sur Moreno Volpi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Moreno Volpi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005933827, Registre du commerce Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 217 vom 06.11.2020, publizierten TR-Eintrags Nr. 16'371 vom 03.11.2020 Viasuisse AG, in Biel/Bienne, CHE-109.033.986, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2023, Publ. 1005833816).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Volpi, Moreno, von Genève, in Chavannes-des-Bois, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Chavannes-de-Bogis].
Numéro de publication: HR02-1005833816, Registre du commerce Berne, (36)
Viasuisse AG, in Biel/Bienne, CHE-109.033.986, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2022, Publ. 1005626907).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Bernhard, von Schangnau, in Muntelier, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Volpi, Moreno, von Genève, in Chavannes-de-Bogis, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Duriez, Chloé, von Le Noirmont, in Morges, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nomura, Damian, von Zürich, in Dottikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Birch, Damian, in Hägglingen].
Numéro de publication: HR02-1005016757, Registre du commerce Berne, (36)
Viasuisse AG, in Biel/Bienne, CHE-109.033.986, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2018, Publ. 1004489380).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herren Szarvas, Sandra, von Zürich, in Bremgarten AG, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Walter, von Quarten, in Ammerzwil BE (Grossaffoltern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchi, Rudolf, von Pfäffikon, in Pfäffikon ZH (Pfäffikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jolidon, Ambroise, von Saint-Brais, in Oron-le-Châtel (Oron), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Looser, Linus, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumbühl, Rudolf, von Luzern, in Villars-sur-Glâne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruckstuhl, Robert Peter, von Kirchberg (SG), in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bieri, Bernhard, von Schangnau, in Muntelier, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fleischmann, Jürg, von Zürich und Altendorf, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Germanier, Nicolas, von Genève, in Kirchlindach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Volpi, Moreno, von Genève, in Chavannes-de-Bogis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walden, Bakel, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.