Renseignements sur Hui-Chin Vock-Wang
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hui-Chin Vock-Wang
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5767038, Registre du commerce Argovie, (400)
Vock Wealth Management AG, in Villmergen, CH-400.3.024.360-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2005, S. 2, Publ. 2858782).
Statutenänderung:
22.07.2010.
Sitz neu:
Bad Zurzach.
Domizil neu:
Feldblumenweg 2, 5330 Bad Zurzach.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vock, Markus, von Niederwil AG, in Bad Zurzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berikon];
Vock-Wang, Hui-Chin, von Niederwil AG, in Bad Zurzach, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berikon].
Numéro de publication: 2858782, Registre du commerce Argovie, (400)
Vock Wealth Management AG, in Villmergen, CH-400.3.024.360-1, Verwaltung von Vermögen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 17.12.2003, S. 3, Publ. 2031648).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Master, Jimmy Minoo, britischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petrig, Thomas, von Ried-Brig, in Villmergen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vock-Wang, Hui-Chin, von Niederwil AG, in Berikon, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2031658, Registre du commerce Argovie, (400)
Vock Wealth Management AG, in Villmergen, Verwaltung von Vermögen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 13.05.2003, S. 1, Publ. 987888).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vock, Markus, von Niederwil AG, in Berikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hong Kong (China), Direktor];
Vock-Wang, Hui-Chin, von Niederwil AG, in Berikon, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Master, Jimmy Minoo, britischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (CN), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petrig, Thomas, von Ried-Brig, in Villmergen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].