Renseignements sur George Vladimirov
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour George Vladimirov
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005979496, Registre du commerce Zurich, (20)
Galika AG, in Volketswil, CHE-103.709.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2023, Publ. 1005816318).
Firma neu:
Galika AG in Nachlassliquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Galika SA en liquidation concordataire) (Galika Ltd in liquidation with voluntary assignment). Mit Urteil vom 14.02.2024 hat das Bezirksgericht Uster den von der Gesellschaft mit ihren Gläubigern geschlossenen Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung bestätigt. [bisher: Mit Verfügung vom 09.08.2023 hat das Nachlassgericht des Bezirksgerichts Uster die gewährte definitive Nachlassstundung um sechs Monate bis zum 12.02.2024 verlängert.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karouzos, Vlasios, von Zug, in Kilchberg (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Marc, von Buchholterberg, in Zollikofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thoma, Ekaterina, von Amden, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vladimirov, George, bulgarischer Staatsangehöriger, in Sofia (BG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buff, Daniel, von Winterthur, in Wiesendangen, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Derungs, Lino, von Lumnezia, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Lenzi, Karl, österreichischer Staatsangehöriger, in Steyr (AT), Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
STAIGER Rechtsanwälte AG (CHE-113.685.258), in Zürich, Liquidatorin [bisher: Sachwalterin, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 4186891, Registre du commerce Zurich, (20)
Galika AG, in Volketswil, CHE-103.709.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, Publ. 2633011).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dronov, Maxim, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koukline, Valeri, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (Russland), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurenkov, Alexey, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anufriev, Evgeny, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), mit Kollektivprokura zu zweien;
Baltin, Boris Alexandrovitsch, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), mit Kollektivprokura zu zweien;
Charyi, Viktor, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (Russland), mit Kollektivprokura zu zweien;
Dronov, Guennadi, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (Russland), mit Kollektivprokura zu zweien;
Igoshin, Maxim, russischer Staatsangehöriger, in Elektrostal (RU), mit Kollektivprokura zu zweien;
Knauer, Vitaly, russischer Staatsangehöriger, in Elektrostal (RU), mit Kollektivprokura zu zweien;
Krushenok, Viacheslav, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), mit Kollektivprokura zu zweien;
Mitchourine, Stanislav, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (Russland), mit Kollektivprokura zu zweien;
Pankov, Alexandr, russischer Staatsangehöriger, in Reutov (RU), mit Kollektivprokura zu zweien;
Shushakov, Sergey, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), mit Kollektivprokura zu zweien;
Sokolov, Alexey, russischer Staatsangehöriger, in Vsevolzhsk (RU), mit Kollektivprokura zu zweien;
Vakhrushev, Igor, russischer Staatsangehöriger, in Izhevsk (RU), mit Kollektivprokura zu zweien;
Velikanov, Alexander, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), mit Kollektivprokura zu zweien;
Yashin, Vitaly, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), mit Kollektivprokura zu zweien;
Zuran, Anatolij Alexandrovitsch, russischer Staatsangehöriger, in Ekaterinburg (Russland), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karouzos, Vlasios, von Zug, in Kilchberg (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Grigoryev, Dr. Anton, russischer Staatsangehöriger, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Komár, József, ungarischer Staatsangehöriger, in Tatabanya (HU), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Marc, von Buchholterberg, in Zollikofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thoma, Ekaterina, von Amden, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vladimirov, George, bulgarischer Staatsangehöriger, in Sofia (BG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.