Renseignements sur Mischa Villiger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Mischa Villiger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005844646, Registre du commerce Zoug, (170)
ITpoint AG, in Risch, CHE-109.370.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005806266).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büeler, Armin, von Schwyz, in Arth, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hertig, Patrick, von Rüderswil, in Belp, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Häni, Konrad, von Diessbach bei Büren, in Meierskappel, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ludwig, Dieter, von Thun, in Thun, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Villiger, Mischa, von Horw, in Horw, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vuillemin, Cuno, von Bern, in Hilterfingen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wettstein, Philippe, von Sempach, in Beromünster, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 4013166, Registre du commerce Zoug, (170)
becom Informationssysteme AG, in Risch, CH-170.3.027.909-6, Erbringung von Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2006, S. 17, Publ. 3641970).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Villiger, Mischa, von Horw, in Horw, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sidler, Thomas, von Luzern, in Luzern, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3735194, Registre du commerce Zoug, (170)
DICOM Security AG, in Risch, CH-170.3.023.197-5, Erbringung von Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2004, S. 21, Publ. 2602798).
Statutenänderung:
20.12.2006.
Firma neu:
Xenstone AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Xenstone SA) (Xenstone Ltd).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Preux, Bernard, von Sierre, in Zuchwil, zeichnungsberechtigt, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Villiger, Mischa, von Horw und Sins, in Horw, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Damerau, Ralf, von Entlebuch, in Nürensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rotkreuz, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Puur, Andres, schwedischer Staatsangehöriger, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.