Renseignements sur Luca Sebastiano Veronelli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Luca Sebastiano Veronelli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005400886, Registre du commerce Berne, (36)
Switzerland Watches SA, à Biel/Bienne, CHE-216.213.206, société anonyme (No. FOSC 89 du 10.05.2021, Publ. 1005174771).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Racine, Jean-Claude, de Plateau de Diesse, à Biel/Bienne, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Veronelli, Luca, de Melano, à Barbengo (Lugano), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005399785, Registre du commerce Berne, (36)
SwissWatch Trading Co. Ltd., à Biel/Bienne, CHE-246.821.847, société anonyme (No. FOSC 89 du 10.05.2021, Publ. 1005174770).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Racine, Jean Claude, de Plateau de Diesse, à Biel/Bienne, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Veronelli, Luca, de Melano, à Barbengo (Lugano), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005396820, Registre du commerce Tessin, (501)
Reglatronic SA, in Gambarogno, CHE-101.613.192, società anonima (Nr. FUSC 122 del 28.06.2021, Pubbl. 1005230870).
Statuti modificati:
25.01.2022.
Nuova sede:
Mendrisio.
Nuovo recapito:
Via C. Colombara 29 , 6853 Ligornetto.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante pubblicazione sul FUSC o mediante scritto elettronico. [Con deliberazione dell'assemblea generale del 25.01.2022 gli statuti della società sono stati adeguati alla conversione per legge delle azioni al portatore in azioni nominative avvenuta in data 01.05.2021] [radiati: In data 01.05.2021 le azioni al portatore sono state convertite per legge in azioni nominative. Gli statuti della società non sono ancora stati adeguati;
l'adeguamento deve avvenire in occasione della prossima modifica statutaria.].
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Veronelli, Matteo, da Melano, in Monte Carasso (Bellinzona), membro, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Veronelli, Luca Sebastiano, da Melano, in Barbengo (Lugano), amministratore unico, con firma individuale [finora: Veronelli, Luca, presidente, con firma individuale].