Renseignements sur Margrit Valsecchi-Probst
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Margrit Valsecchi-Probst
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6071042, Registre du commerce Zurich, (20)
Valsecchi Architekten AG, in Zürich, CH-020.3.023.408-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2010, S. 33, Publ. 5694732).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Valsecchi-Probst, Margrit, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valsecchi, Vittorio, von Zürich, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Valsecchi, Tina, deutsche Staatsangehörige, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3669806, Registre du commerce Zurich, (20)
Valsecchi Architekten AG, in Zürich, CH-020.3.023.408-3, Immobiliengeschäfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2005, S. 47, Publ. 2901232).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Valsecchi, Tina, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Valsecchi, Vittorio, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valsecchi-Probst, Margrit, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin].
Numéro de publication: 2901232, Registre du commerce Zurich, (20)
Valsecchi Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.023.408-3, Immobiliengeschäfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2004, S. 20, Publ. 2164258).
Statutenänderung:
9.06.2005.
Firma neu:
Valsecchi Architekten AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valsecchi-Probst, Margrit, von Zürich, in Zürich, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Valsecchi, Tina, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Valsecchi, Vittorio, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].