Renseignements sur Annette Kathrin Urech
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Annette Kathrin Urech
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005632864, Registre du commerce Berne, (36)
URBA IMMOBILIEN AG, in Köniz, CHE-108.730.717, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 09.05.2012, S.0, Publ. 6670518).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urech-Bauer, Marianne, von Hallwil, in Niederscherli, Mitglied, Sekretärin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urech, Paul, von Hallwil, in Niederscherli (Köniz), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Schmutz-Urech, Josiane Barbara, von Hallwil, Bösingen und Ueberstorf, in Niederscherli (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Urech, Annette Kathrin, von Hallwil, in Neyruz FR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6670518, Registre du commerce Berne, (36)
Urba Immobilien AG, in Köniz, CH-035.3.009.138-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2001, S. 2013).
Statutenänderung:
27.04.2012.
Firma neu:
URBA IMMOBILIEN AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, den Verkauf, den Handel mit Immobilien jeder Art sowie die Erstellung von Bauten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch gewöhnlichen Brief oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 16.01.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller Treuhand, in Ittigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmutz-Urech, Josiane Barbara, von Hallwil, Bösingen und Ueberstorf, in Niederscherli (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urech, Annette Kathrin, von Hallwil, in Neyruz FR, mit Kollektivunterschrift zu zweien.