Renseignements sur Christian Urben
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christian Urben
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5237426, Registre du commerce Berne, (36)
Urben und Maurer GmbH, in Uttigen, CH-035.4.009.923-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2002, S. 4, Publ. 105).
Statutenänderung:
29.06.2009.
Firma neu:
Urben Holzbau GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Zimmerei und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme im Zusammenhang mit der Gründung vom 30.11.1995 wurde in den Statuten aufgehoben.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernahm bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'Zimmerei Christian Urben', in Uttigen, gemäss Übernahmebilanz per 01.07.1995 mit Aktiven von CHF 226'587.30 und Passiven von CHF 188'720.45 zum Preis von CHF 37'866.85, wovon CHF 30'000.-- auf die Stammeinlage des Sacheinlegers angerechnet und ihm CHF 7'866.85 in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben wurden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Gesellschafter: Brief, Fax oder elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Bernhard, von Zollikofen, in Uttigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urben, Christian, von Inkwil, in Uttigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 450 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00].