Renseignements sur Christiane Renate Tureczek
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christiane Renate Tureczek
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2876553, Registre du commerce Zurich, (20)
sintegrA zürich, in Zürich, CHE-115.131.255, Verein (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2015, Publ. 2229207).
Statutenänderung:
19.05.2016.
Zweck neu:
Zweck des Vereins: Der Verein bietet vielfältige und sinnvolle Angebote für die soziale und berufliche Integration von Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tureczek, Christiane Renate, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1730361, Registre du commerce Zoug, (170)
kaps rechtsberatung ag, in Risch, CHE-221.169.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2014, Publ. 1526421).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tureczek, Christiane Renate, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1526421, Registre du commerce Zoug, (170)
kaps rechtsberatung gmbh, bisher in Stäfa, CHE-221.169.172, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 03.10.2012, Publ. 6875096).
Ursprüngliche Statuten:
19.09.2012.
Statuten neu:
01.05.2014.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig durch Verrechnung zweier Forderungen von insgesamt CHF 100'000.00 auf CHF 120'000.00 erhöht sowie eine Einlage à fonds perdu von CHF 30'000.00 erhalten und wird gemäss Umwandlungsplan vom 01.05.2014 und Bilanz per 31.12.2013 mit Aktiven von CHF 97'464.95 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 127'147.05 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 120 Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
kaps rechtsberatung ag.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Schöngrund 26, 6343 Rotkreuz.
Zweck neu:
Erbringen von Rechtsberatungen und damit zusammenhängende Dienstleistungen insbesondere im Arbeits- und Personalrecht durch juristisch qualifizierte Berater;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00.
Aktien neu:
120 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, durch Telefax oder elektronisch an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schürer-Wüst, Heidi Beatrix, von Basel, in Stäfa, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürer, Johannes Ulrich, von Grenchen, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Walthert, Pascal Franz, von Hohenrain, in Hohenrain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tureczek, Christiane Renate, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.