Renseignements sur Ljuban Tubic
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ljuban Tubic
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004490535, Registre du commerce Zoug, (170)
ALBOG AG, in Steinhausen, CHE-116.152.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2018, Publ. 4170077).
Statutenänderung:
15.10.2018.
Domizil neu:
Hinterbergstrasse 24, 6312 Steinhausen.
Zweck neu:
Planung, Konstruktion, Herstellung und Montage von Metallbau- und Schlossereiprodukten sowie Handel mit Waren im Baubereich;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tubic, Ljuban, von Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Omeri, Gazmend, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3037109, Registre du commerce Zoug, (170)
ALBOG AG, in Steinhausen, CHE-116.152.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2015, Publ. 2480983).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tubic, Ljuban, von Wallisellen, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6263062, Registre du commerce Zurich, (20)
Protex GmbH Import und Export, in Wallisellen, CH-020.4.024.083-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 18.11.2003, S. 19, Publ. 1264924).
Statutenänderung:
05.04.2011.
Firma neu:
Protex Swiss GmbH.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Sägereistrasse 21, 8152 Glattbrugg.
Postadresse neu:
Postfach 1214, 8152 Glattbrugg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen in Zusammenhang mit Verwaltung, Betrieb und Instandhaltung von Gebäuden, technische und administrative Bewirtschaftung, Bewachungsaufgaben sowie administrative Organisation, Planung und Realisierung von Sicherheitskonzepten, und sachgerechte Entsorgung von besonders schützenswerten Daten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente, Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 29.03.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüppi, Marcel, von St. Gallenkappel, in Wallisellen, Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tubic, Ljuban, von Wallisellen, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00].