Renseignements sur Lucien Tschachtli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lucien Tschachtli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4284081, Registre du commerce Argovie, (400)
FC Wohlen AG, in Wohlen (AG), CHE-114.078.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2017, Publ. 3934413).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschachtli, Lucien, von Kerzers und Basel, in Wohlen (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zumstein, Philip George, von Zürich, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weisshaupt, Dr. Hanspeter Paul, von Wohlen (AG), in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand-DBits.ch AG (CHE-114.054.161), in Bellikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richner, André, von Hägglingen, in Hägglingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braunschweiler, Kurt, von Illnau-Effretikon, in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchler, Adrian, von Kölliken, in Bellikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Adrian, von Villmergen, in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gürsu, Alp, von Dietikon, in Waltenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
CF Revconsult AG (CHE-103.271.984), in Alpnach, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2877511, Registre du commerce Argovie, (400)
FC Wohlen AG, in Wohlen (AG), CHE-114.078.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2015, Publ. 2514391).
Statutenänderung:
31.05.2016. 31.05.2016.
Aktienkapital neu:
CHF 325'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 325'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
3'250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 31.05.2016.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschachtli, Lucien, von Kerzers und Basel, in Wohlen (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Al Yousef, Monquez Kareem, saudi-arabischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zumstein, Philip George, von Zürich, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weisshaupt, Dr. Hanspeter Paul, von Wohlen (AG), in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dobbin Al Yousef, Denise Anne Bernadette, britische Staatsangehörige, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Zurich, (20)
Computer Trend AG, in Zürich, Handel mit und Fabrikation von Computern und anderen Investitionsgütern auf dem Computer- und Elektroniksektor, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.1999, S. 4017).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschachtli, Lucien, von Basel, in Wohlen AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschachtli, Charles, von Basel, in Ettingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enderli, Marcel, von Zürich, in Arth, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffner, Remo, von Hemmiken, in Fällanden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.