Renseignements sur Benoît Troillet
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Benoît Troillet
Numéro de publication: HR02-1004484322, Registre du commerce Valais, (621)
La Prairie Sembrancher SA, à Sembrancher, CHE-103.197.425, société anonyme (No. FOSC 251 du 27.12.2016, Publ. 3248805).
Inscription ou modification de personne(s):
Troillet, Benoît, de Orsières, à Sembrancher, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique, avec signature individuelle];
Darbellay, Barbara, de Liddes, à Orsières, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 3248805, Registre du commerce Valais, (621)
La Prairie Sembrancher SA, à Sembrancher, CHE-103.197.425, société anonyme (No. FOSC 45 du 06.03.2009, p. 20, Publ. 4914040).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Troillet, Jean-Paul, de Orsières, à Sembrancher, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Troillet, Benoît, de Orsières, à Sembrancher, administrateur unique, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 1917019, Registre du commerce Valais, (621)
Camping La Prairie Sàrl, à Sembrancher, CHE-328.152.569, c/o Benoît Troillet, Rte du Grand-St-Bernard 5, 1933 Sembrancher, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
13.11.2014.
But:
exploitation de cafés, restaurants et campings (cf statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 13.11.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Troillet, Benoît, de Orsières, à Sembrancher, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.