Renseignements sur Juan Carlos Torres Carretero
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Juan Carlos Torres Carretero
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3429615, Registre du commerce Lucerne, (100)
Laguna Partners AG, in Luzern, CHE-447.110.448, c/o Wechsler & Partner Unternehmensberatung AG, Zweigniederlassung Luzern, Morgartenstrasse 9, 6003 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.03.2017.
Zweck:
Halten, Verwaltung, Kauf und Verkauf von Beteiligungen aller Art;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen;
Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 20.03.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Torres Carretero, Juan Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1260689, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Dufry AG, in Basel, CHE-110.286.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2013, Publ. 1241073).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Torres Carretero, Juan Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Muttenz].
Numéro de publication: 3091524, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
DUFRY Investment AG, in Basel, CH-270.3.013.326-8, Beteiligungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2005, S. 5, Publ. 2989520).
Statutenänderung:
26.10.2005. [Publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Torres Carretero, Juan Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ariztegui, Vicente, Bürger von Mexiko, in Mexiko City (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Holzer, Andres, Bürger von Mexiko, in Mexiko City (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Martin, José Gabriel, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bouton, Xavier, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bachrach, Ernest, amerikanischer Staatsangehöriger, in Key Biscayne (FL, US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Adjoubel, Eric, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Born, Jorge, argentinischer Staatsangehöriger, in Buenos Aires (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Carvajal, Jaime, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cojan, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moya-Angeler, Joaquin, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nacer, Wahib, französischer Staatsangehöriger, in Chêne-Bougeries, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rodriguez, Pedro, mexikanischer Staatsangehöriger, in Mexico-Stadt (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hernandez de Alba, Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
de la Rosa Montes, Jaime, mexikanischer Staatsangehöriger, in Mexiko-Stadt (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diaz Gonzalez, Julian, spanischer Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Gea Puig, José Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Rossinyol, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].