Renseignements sur Loris Toniolo
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Loris Toniolo
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Registre du commerce Zurich, (20)
Alfa Deco AG, in S c h l i e r e n , Herstellung von Schaustücken und Ausführen von Dekorationsaufträgen, insbesondere für die Kosmetik-und Parfumerie-Branche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.1999, S. 4514).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
WIP Wirtschaftsprüfungs GmbH, in Zürich, Revisionsstelle;
Landis, Eduard, von Hirzel, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Zumstein,Adelheid, von Lungern, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toniolo, Loris, von Buttisholz, in Dietikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: italienischer Staatsangehöriger, Präsident];
CAPIT Treuhand- und Revisionsgesellschaft GmbH, in Urdorf, Revisionsstelle.
Registre du commerce Zurich, (20)
Alfa Deco AG, in Schlieren, Herstellung von Schaustücken und Ausführen von Dekorationsaufträgen, insbesondere für die Kosmetik- und Parfumerie-Branche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.1995, S. 1919).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchhaltungs AG, in Zürich, Revisionsstelle: Landis, Aldo, von Hirzel, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toniolo, Loris, italienischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Landis, Eduard, von Hirzel, in Dübendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Meier, René, von Zürich, in Dietikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
WIP Wirtschaftsprüfungs GmbH, in Zürich, Revisionsstelle.
Registre du commerce Zurich, (20)
Alfa Deco AG, bisher in Dübendorf, Herstellung von Schaustücken und Ausführen von Dekorationsaufträgen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.155 vom 12.8.1993, S.4241).
Statutenänderung:
15.3.1995.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Alter Zürichweg 6, 8952 Schlieren.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toniolo, Loris, italienischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Landis, Aldo, von Hirzel, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung (bisher: mit Einzelunterschrift).