Renseignements sur Chiara Ladina Tobler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Chiara Ladina Tobler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005649457, Registre du commerce Lucerne, (100)
MATO Scaffolding AG, bisher in Rheineck, CHE-114.454.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2008, Publ. 4614978).
Statutenänderung:
22.12.2022.
Firma neu:
Tobler Gerüste.Schalungen. Sursee AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Sursee.
Domizil neu:
Grenadierstrasse 2, 6210 Sursee.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Martin, von Thal, in Thal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Tobler, Chiara Ladina, von Thal, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3694943, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Tobler AG, in Rheineck, CHE-108.262.774, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2016, Publ. 2640089).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Silvia, von Rebstein, in Thal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Chiara Ladina, von Thal, in Thal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3687787, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
MATO Holding AG, in Rheineck, CHE-114.394.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2016, Publ. 2701799).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Silvia, von Rebstein, in Thal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Chiara Ladina, von Thal, in Thal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.