Renseignements sur Ion-Cosmin Tincu
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ion-Cosmin Tincu
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006006393, Registre du commerce Schwyz, (130)
Reppucci AG, in Wollerau, CHE-397.376.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2020, Publ. 1005021002).
Statutenänderung:
05.04.2024.
Firma neu:
TIC Bau AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reppucci, Rodolfo, italienischer Staatsangehöriger, in Strengelbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tincu, Ion-Cosmin, rumänischer Staatsangehöriger, in Oftringen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005749232, Registre du commerce Zurich, (20)
T & C Bau GmbH, in Zürich, CHE-195.978.732, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2023, Publ. 1005692020).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tincu, Ion-Cosmin, rumänischer Staatsangehöriger, in Winkel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodi, Coloman-Tibi, rumänischer Staatsangehöriger, in Embrach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005547759, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Theramobil GmbH, in Steckborn, CHE-195.978.732, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2022, Publ. 1005517856).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Heinz Walter, von Zürich, in Steckborn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodi, Coloman-Tibi, rumänischer Staatsangehöriger, in Embrach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tincu, Ion-Cosmin, rumänischer Staatsangehöriger, in Winkel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung].