Renseignements sur Julia-Franziska Thiele
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Julia-Franziska Thiele
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006081880, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Gastro Baselland, in Liestal, CHE-103.267.385, Verein (SHAB Nr. 211 vom 29.10.2021, Publ. 1005323095).
Statutenänderung:
24.04.2018. 17.08.2021.
Zweck neu:
Wahrung und Förderung der Berufsinteressen im Allgemeinen und der beruflichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder im Besonderen. Interessenvertretung gegenüber Regierung, Behörden und Verwaltung, insbesondere bei Erlassen wie kantonalen Gesetzen und Verordnungen. Die Durchführung der Vorbereitungskurse zur Erlangung des gastgewerblichen Fähigkeitsausweises des Kantons Baselland, sowie die berufliche Aus- und Weiterbildung der Mitglieder, Mitarbeitenden und in der beruflichen Grundbildung. Fördern des Branchenimages und Unterstützung der Mitglieder in ihrer unternehmerischen Tätigkeit. Der Verband sucht seinen Zweck namentlich zu erreichen durch a) eine möglichst umfassende Organisation der Gastronomieunternehmer und Hoteliers des Kantons Baselland;
b) Veranstaltung von Fachkursen, Vorträgen und Tagungen sowie von Vorbereitungskursen für die Erlangung des Fähigkeitsausweises;
c) Betrieb des verbandseigenen Ausbildungszentrums in Liestal;
d) Unterstützung der Bestrebungen der GastroSuisse.
Organisation neu:
[Streichung der Angaben zur Organisation auf Grund geänderter Eintragungsbestimmungen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Philip, von Sigriswil, in Münchenstein, Co-Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nyffeler Birkenmeier, Regula, von Huttwil, in Liestal, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gruber, Bruno, von Bätterkinden, in Koppigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ballmer, Fabienne, von Oberdorf (BL), in Arboldswil, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Goepfert, Alain, von Allschwil, in Zunzgen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cairoli, David, von Niederbipp, in Hemmiken, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thiele, Julia-Franziska, deutsche Staatsangehörige, in Reinach (BL), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nussbaumer, Thomas, von Wisen (SO), in Oberwil (BL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3648517, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Gasthof Mühle GmbH, in Aesch (BL), CHE-113.812.752, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 29.06.2015, Publ. 2234369).
Statutenänderung:
28.06.2017.
Firma neu:
ThiMo GmbH.
Sitz neu:
Reinach (BL).
Domizil neu:
Hauptstrasse 29, 4153 Reinach BL.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Restaurants und die Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thiele, Julia, deutsche Staatsangehörige, in Reinach (BL), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zermatt, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Moix, Jean Daniel, von Saint-Martin (VS), in Reinach (BL), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zermatt, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numéro de publication: 4116642, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Gasthof Mühle GmbH, in Aesch BL, CH-280.4.011.044-3, Hauptstrasse 61, 4147 Aesch, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.09.2007.
Zweck:
Führung eines Restaurants mit Hotelbetrieb und Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Moix, Jean Daniel, von Saint-Martin VS, in Zermatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Thiele, Julia, deutsche Staatsangehörige, in Zermatt, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.