Renseignements sur Vincent Théodoloz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Vincent Théodoloz
Numéro de publication: HR02-1004710331, Registre du commerce Valais, (621)
Pratique Vétérinaire Valesia SA, à Riddes, CHE-161.927.895, société anonyme (No. FOSC 79 du 25.04.2016, Publ. 2798297).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Balet, Lionel, de Saint-Léonard, à Sion, président, avec signature collective à trois.
Inscription ou modification de personne(s):
Fournier, Lucien, de Veysonnaz, à Sion, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à trois];
Saillen, Caroline, de Dorénaz, à Fully, administratrice, secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: administratrice, secrétaire, avec signature collective à trois];
Théodoloz, Vincent, de Grône, à Conthey, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: à Chamoson, administrateur, avec signature collective à trois].
Numéro de publication: 1662879, Registre du commerce Valais, (621)
Pratique Vétérinaire Valesia SA, précédemment à Saint-Léonard, CHE-161.927.895, société anonyme (No. FOSC 176 du 12.09.2013, Publ. 1073891).
Statuts originaires:
22.08.2013.
Modification des statuts:
28.07.2014.
Nouveau siège:
Riddes.
Nouvelle adresse:
Route Cantonale 22, 1908 Riddes.
Nouveau capital-actions:
CHF 131'600.00 [précédemment: CHF 100'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 131'600.00 [précédemment: CHF 100'000.00].
Nouvelles actions:
1'316 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts. [précédemment: 1'000 actions nominatives à CHF 100.00 liées selon statuts]. Augmentation ordinaire du capital-actions.
Inscription ou modification de personne(s):
Balet, Lionel, de Saint-Léonard, à Sion, président, avec signature collective à trois [précédemment: président avec signature collective à deux];
Fournier, Lucien, de Veysonnaz, à Sion, administrateur, avec signature collective à trois [précédemment: administrateur et secrétaire avec signature collective à deux];
Théodoloz, Vincent, de Grône, à St-Pierre-de-Clages (Chamoson), administrateur, avec signature collective à trois;
Saillen, Caroline, de Dorénaz, à Fully, administratrice et secrétaire, avec signature collective à trois.