Renseignements sur Christian Theler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christian Theler
Numéro de publication: 5921452, Registre du commerce Valais, (626)
PIO SA, à Sion, CH-626.3.013.233-8, Route des Casernes 31, 1950 Sion, nouvelle société anonyme.
Date des statuts:
24.11.2010.
But:
L'exécution de mandats de promotion immobilière, ainsi que leur pilotage, la gestion d'immeubles, et de copropriétés;
le courtage immobilier, le conseil technique et commercial dans le secteur de la construction et la réalisation d'opérations immobilières, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE.
Capital-actions:
CHF 300'000.--, entièrement libéré.
Actions:
300 actions nominatives de CHF 1'000.-- liées selon statuts.
Faits qualifiés:
apport en nature et reprise de biens: la société reprend une quote-part d'immeuble sis sur Commune de Sion au prix de CHF 460'000.-- selon contrat d'apport en nature du 24.11.2010, 300 actions nominatives de CHF 1'000.-- liées selon statuts, entièrement libérées, sont remises en contrepartie. Le solde de CHF 160'000.-- constituant une créance de l'apporteur envers la société.
Reprise de biens:
la société reprend une quote-part d'immeuble sis sur Commune de Sion pour un montant maximum de CHF 700'000.--.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
par remise en mains propres ou par lettre recommandée.
Personne inscrite:
Theler, Christian, de Sion, à Sion, administrateur unique, avec signature individuelle. Selon déclaration du 24.11.2010, il est renoncé à un contrôle restreint.
Numéro de publication: 5705054, Registre du commerce Valais, (626)
Garage Théler Walter SA, à Sion, CH-626.3.003.452-0, société anonyme (FOSC no 54 du 18.03.1999, p. 1795).
Modification des statuts:
15.12.2009, 24.06.2010.
Nouvelle raison sociale:
Garage Theler Walter SA.
Faits qualifiés:
[biffé: La société se propose d'acquérir de Walter Théler, garagiste à Sion, des machines et outillages, installations et citernes, véhicules de garage et mobilier de bureau pour le prix de CHF 108'600.--].
Nouvelles communications:
communication aux actionnaires: par lettre recommandée ou par remise en mains propres.
Personnes et signatures radiées:
Théler, Walter, de Sion, à Sion, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Fiduciaire André Fournier SA, à Sion, organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Theler, Christian, de Sion, à Sion, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: Théler, Christian, administrateur];
Theler, Héléna, de Sion, à Sion, administratrice, avec signature individuelle [précédemment: Théler, Héléna]. Selon déclaration du conseil d'administration du 15.12.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].